Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreport 8, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-30 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-30 fjernes Legale ejere: Stefan-Razvan Ungureanu (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-30 fjernes Navne: RZV Holding APS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-30 fjernes Reelle ejere: Stefan-Razvan Ungureanu (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-30 fjernes Stiftere: Stefan-Razvan Ungureanu (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-04-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2020-03-28 Statstidende Dekret
Den 2019-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreport 8, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2019-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreport 8, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-10-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2019-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2019-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-24 fjernes Direktion: Stefan-Razvan Ungureanu (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreport 8, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2018-01-30 tilføjes Direktion: Stefan-Razvan Ungureanu (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier og/eller anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber, samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-30 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Legale ejere: Stefan-Razvan Ungureanu (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Navne: RZV Holding APS (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Reelle ejere: Stefan-Razvan Ungureanu (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Stiftere: Stefan-Razvan Ungureanu (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-01-30 tilføjes Vedtægter: 2018-01-30 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2018-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)