Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Vedtægter | xbrl | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 11, 9800 Hjørring (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-11 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-29 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-11 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-11 fjernes Legale ejere: Mikkel Anker Hesselberg (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-11 fjernes Navne: ccgroup.dk ivs (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-11 fjernes Reelle ejere: Mikkel Anker Hesselberg (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-11 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-11 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-11 fjernes Stiftere: Mathias Papendick Hesselberg (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-08-01 fjernes Direktion: Mikkel Anker Hesselberg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2019-12-01 tilføjes Direktion: Mikkel Anker Hesselberg (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2019-12-01 fjernes Direktion: Mathias Papendick Hesselberg (direktør) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-12-01 tilføjes Legale ejere: Mikkel Anker Hesselberg (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2019-12-01 fjernes Legale ejere: Mathias Papendick Hesselberg (offentliggjort 2019-12-29)
Den 2019-12-01 tilføjes Navne: ccgroup.dk ivs (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2019-12-01 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Anker Hesselberg (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2019-12-01 fjernes Reelle ejere: Mathias Papendick Hesselberg (offentliggjort 2019-12-29)
Den 2019-12-01 tilføjes Vedtægter: 2019-12-01 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2019-11-30 fjernes Navne: Hesselberg Solutions IVS (offentliggjort 2019-12-29)
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parallelvej 11, 9800 Hjørring (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2018-01-29 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2018-01-29 tilføjes Direktion: Mathias Papendick Hesselberg (direktør) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2018-01-29 tilføjes Formål: Salg af konsulentydelser indenfor kommunikation og it. (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2018-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2018-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-29 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2018-01-29 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2018-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2018-01-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2018-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2018-01-29 tilføjes Legale ejere: Mathias Papendick Hesselberg (offentliggjort 2019-12-29)
Den 2018-01-29 tilføjes Navne: Hesselberg Solutions IVS (offentliggjort 2019-12-29)
Den 2018-01-29 tilføjes Reelle ejere: Mathias Papendick Hesselberg (offentliggjort 2019-12-29)
Den 2018-01-29 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2018-01-29 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2018-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2018-01-29 tilføjes Stiftere: Mathias Papendick Hesselberg (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2018-01-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2018-01-29 tilføjes Vedtægter: 2018-01-29 (offentliggjort 2019-12-29)
Den 2018-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2018-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-08)