Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MJP Entreprise ApS. (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storeholm 25, 2670 Greve (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Direktion: Martin John Skytte Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-25 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Legale ejere: Martin John Skytte Pedersen (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Navne: MJP Holding 2018 ApS (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Reelle ejere: Martin John Skytte Pedersen (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Stiftere: Martin John Skytte Pedersen (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Vedtægter: 2018-01-25 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-26)