Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-04-30 fjernes Direktion: Sune Ingemann (direktør) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2023-12-14 tilføjes Direktion: Sune Ingemann (direktør) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-12-14 fjernes Direktion: Henrik Skak Bender (direktør) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-02-12)
Den 2022-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-08-01 tilføjes Direktion: Stine Seneberg (direktør) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-01 fjernes Direktion: Bo Holse Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive ejendomme samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede direktion (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-15 fjernes Kontaktoplysninger: info@calum.dk (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-14 tilføjes Direktion: Bo Holse Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-02-14 fjernes Direktion: Henrik Calum (direktør) (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-14 tilføjes Vedtægter: 2022-02-14 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-14 fjernes Reelle ejere: Henrik Calum (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-16 tilføjes Legale ejere: ASX 2021 Holding ApS (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-10-16 fjernes Legale ejere: CALUM A/S (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2018-01-12 tilføjes Direktion: Henrik Calum (direktør) (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2018-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med opførelse af byggeri med videresalg for øje samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2018-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-12 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-12 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-12 tilføjes Kontaktoplysninger: info@calum.dk (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2018-01-12 tilføjes Legale ejere: CALUM A/S (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2018-01-12 tilføjes Navne: ASX 2021 ApS (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-12 tilføjes Reelle ejere: Henrik Calum (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2018-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2018-01-12 tilføjes Stiftere: CALUM A/S (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2018-01-12 tilføjes Vedtægter: 2018-01-12 (offentliggjort 2022-02-15)
Den 2018-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2018-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-23)