Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Direktion | Regnskabs år | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingvej 10, 2300 København S (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilehøj 2, 2990 Nivå (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilehøj 2, 2990 Nivå (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2021-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sognevejen 10, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2021-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: aa@tellus-farm.com (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Vedtægter: 2020-12-21 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-17 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-03-01 tilføjes Vedtægter: 2020-03-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-03-01 fjernes Direktion: Lars Christiansen (direktør) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2018-09-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-09-10 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-05-01 tilføjes Vedtægter: 2018-05-01 (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2018-04-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sognevejen 10, 2690 Karlslunde (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-01-22 tilføjes Direktion: Lars Christiansen (direktør) (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2018-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-22 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-01-22 tilføjes Hovedbranche: Avl af malkekvæg (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Legale ejere: ANDERSEN & CHRISTENSEN INVEST ApS, LC ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Navne: Tellus ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Reelle ejere: Alex Andersen, Lars Christiansen (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-01-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-01-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-18)
Den 2018-01-22 tilføjes Stiftere: LC ADMINISTRATION ApS, ANDERSEN & CHRISTENSEN INVEST ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2018-01-22 tilføjes Vedtægter: 2018-01-22 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-22)