Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Bjarne Vindbæk Emborg Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Direktion: Jørgen Gudmund Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvej 45, 8722 Hedensted (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneparken 14, 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 tilføjes Bestyrelse: Tage Pedersen (formand) (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Bestyrelse: Morten Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 fjernes Bestyrelse: Jørgen Gudmund Pedersen (formand) (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 tilføjes Direktion: Jørgen Gudmund Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2020-02-11 fjernes Direktion: Morten Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 tilføjes Reelle ejere: Tage Pedersen, Jørgen Gudmund Pedersen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Reelle ejere: Morten Hansen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-10 fjernes Reelle ejere: Tage Pedersen, Jørgen Gudmund Pedersen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-02-11 fjernes Legale ejere: OMNIA INVEST A/S (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneparken 14, 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneparken 14, 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneparken 14, 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-01-11 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Gudmund Pedersen (formand) (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-01-11 tilføjes Direktion: Morten Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-01-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå udstykning samt projektudvikling, herunder køb og salg af fast ejendom, ejendomsselskab, ejendomsobligationer m.v. og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-11 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Legale ejere: OMNIA INVEST A/S, SOLE HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-01-11 tilføjes Navne: Grundet Skovby A/S (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Reelle ejere: Tage Pedersen, Jørgen Gudmund Pedersen, Morten Hansen (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2018-01-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Stiftere: SOLE HOLDING ApS, OMNIA INVEST A/S (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Vedtægter: 2018-01-11 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-17)