Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-13 tilføjes Binavne: Interwebs ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 fjernes Binavne: Interwebs IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: Hegelund Internet ApS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: Hegelund Internet IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 35, 3., 1112 København K (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Andreas Bjørns Gade 2, 2. th., 1428 København K (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Andreas Bjørns Gade 2, 2. th., 1428 København K (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2020-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skindergade 29, 1., 1159 København K (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 29, 1., 1159 København K (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2018-01-01 tilføjes Binavne: Interwebs IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Martin Hegelund Møller (direktør) (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive internetmedier og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-01 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Legale ejere: Two Cents IVS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Navne: Hegelund Internet IVS (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-01-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Hegelund Møller (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Stiftere: Two Cents IVS (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-01 tilføjes Vedtægter: 2018-01-01 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2018-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-15)