Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fårup Plantagevej 11, 8990 Fårup (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-11 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-22 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-22 fjernes Legale ejere: Gert Rishøj Pedersen (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-22 fjernes Navne: Rishøj Byg 2018 IVS (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-22 fjernes Reelle ejere: Gert Rishøj Pedersen (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-22 fjernes Stiftere: Gert Rishøj Pedersen (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-02-22 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2022-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-17 fjernes Direktion: Gert Rishøj Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fårup Plantagevej 11, 8990 Fårup (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Direktion: Gert Rishøj Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive murervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-11 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Legale ejere: Gert Rishøj Pedersen (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Navne: Rishøj Byg 2018 IVS (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Reelle ejere: Gert Rishøj Pedersen (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Stiftere: Gert Rishøj Pedersen (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2018-01-11 tilføjes Vedtægter: 2018-01-11 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-15)
Den 2018-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-17)