Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 92, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 92, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 92, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 92, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 92, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2019-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 92, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 92, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 92, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-10-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 92, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2017-12-22 tilføjes Direktion: Lars Høyer (direktør) (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueanbringelse samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-04-30 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-22 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Legale ejere: Lars Høyer (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-22 tilføjes Navne: Hoyer Holding 2 ApS (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Reelle ejere: Lars Høyer (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-22 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Vedtægter: 2017-12-22 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-11)
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-11)