Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2018-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 26, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-17 fjernes Direktion: Esben Mols Kabell (direktør) (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-17 fjernes Legale ejere: Esben Mols Kabell (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-17 fjernes Navne: Midlertidig Esben Holding ApS (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-17 fjernes Reelle ejere: Esben Mols Kabell (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: P.O. Pedersens Vej 26, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Direktion: Esben Mols Kabell (direktør) (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i unoterede selskaber og værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Legale ejere: Esben Mols Kabell (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Navne: Midlertidig Esben Holding ApS (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Reelle ejere: Esben Mols Kabell (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Vedtægter: 2017-12-14 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: UNDER HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-02-28)