Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildeager 39, st. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-04 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Legale ejere: Jovica Spernjak (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Navne: Jovic's Mulitservice IVS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Reelle ejere: Jovica Spernjak (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Stiftere: Jovica Spernjak (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-10-16 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-30)
Den 2021-04-29 Statstidende Dekret
Den 2021-03-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-30)
Den 2021-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-30)
Den 2021-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2021-01-19 fjernes Direktion: Jovica Spernjak (direktør) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildeager 39, st. tv., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendborggade 1, 2. 216., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborggade 1, 2. 216., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-01-04 tilføjes Direktion: Jovica Spernjak (direktør) (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er yde arbejdskraft til byggeribranchen og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-01-04 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2.500,00 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Legale ejere: Jovica Spernjak (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Navne: Jovic's Mulitservice IVS (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Reelle ejere: Jovica Spernjak (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Stiftere: Jovica Spernjak (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-19)
Den 2018-01-04 tilføjes Vedtægter: 2018-01-04 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2018-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-19)