Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Reelle ejere | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Televænget 28, st. tv., 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Direktion: Henrik Meyer Hjorth (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-22 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Legale ejere: Bøg & Hjorth Holding IVS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Navne: Meyers Murer & Ejendomsservice IVS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Stiftere: Bøg & Hjorth Holding IVS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-05-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-03-22 tilføjes Direktion: Henrik Meyer Hjorth (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-03-22 fjernes Direktion: Emilie Bøg Wieland (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-22 fjernes Reelle ejere: Emilie Bøg Wieland (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Televænget 28, st. tv., 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Direktion: Emilie Bøg Wieland (adm. dir.) (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-22 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Legale ejere: Bøg & Hjorth Holding IVS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Navne: Meyers Murer & Ejendomsservice IVS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Reelle ejere: Emilie Bøg Wieland (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Stiftere: Bøg & Hjorth Holding IVS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Vedtægter: 2017-12-22 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-07)