Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Akelejevej 12, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvalfisken 35, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2017-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jysk Fundament & Montage ApS. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2018-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ørts Udlejning ApS. (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2020-10-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Christian Ørts Udlejning ApS. (offentliggjort 2020-10-24)
Den 2023-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-26 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvalfisken 35, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2022-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvalfisken 10, 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvalfisken 10, 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2020-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Blommehaven 9, 7570 Vemb (offentliggjort 2020-10-25)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blommehaven 9, 7570 Vemb (offentliggjort 2020-10-25)
Den 2019-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Urtehaverne 10, 7500 Holstebro (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2019-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: jyskfundament@gmail.com (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2018-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2018-12-01 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2018-11-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Urtehaverne 10, 7500 Holstebro (offentliggjort 2019-03-24)
Den 2017-12-21 tilføjes Direktion: Christian Mejdal Ørts (direktør) (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i dattervirksomheder samt anden investering og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-21 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Legale ejere: Christian Mejdal Ørts (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-21 tilføjes Navne: Christian Ørts Holding ApS (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Reelle ejere: Christian Mejdal Ørts (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2017-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Stiftere: Christian Mejdal Ørts (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Vedtægter: 2017-12-21 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-22)