Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Langæblevej 6, 5871 Frørup (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-07 fjernes Binavne: JMS UDLEJNING IVS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-03 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-07 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-07 fjernes Legale ejere: Michael Jacob Sommer Madsen (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-07 fjernes Navne: JMS NORDIC IVS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-07 fjernes Reelle ejere: Michael Jacob Sommer Madsen (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-07 fjernes Stiftere: Michael Jacob Sommer Madsen (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2019-08-26 fjernes Direktion: Michael Jacob Sommer Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2017-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langæblevej 6, 5871 Frørup (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Binavne: JMS UDLEJNING IVS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Direktion: Michael Jacob Sommer Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2017-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-12-03 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 3.500,00 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Legale ejere: Michael Jacob Sommer Madsen (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Navne: JMS NORDIC IVS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Reelle ejere: Michael Jacob Sommer Madsen (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Stiftere: Michael Jacob Sommer Madsen (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-25)
Den 2017-12-03 tilføjes Vedtægter: 2017-12-03 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2017-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-25)