Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | Dekret | ||||
Kapital | Vedtægter | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Navne | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere |
Den 2023-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-01 fjernes Bestyrelse: Johannes Daniel Trærup Ghebrelul (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-01 fjernes Direktion: Johannes Daniel Trærup Ghebrelul (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-03 Statstidende Dekret
Den 2023-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-06-21 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Møllenbach (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-06-21 fjernes Direktion: Jens Erik Møllenbach (direktør) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2023-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 306.566,47 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-02-20 tilføjes Vedtægter: 2023-02-20 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 297.607,68 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2022-03-28 tilføjes Vedtægter: 2022-03-28 (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2021-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 288.591,58 (offentliggjort 2022-04-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-04-18)
Den 2021-06-16 tilføjes Legale ejere: Eric Munene Kimani (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-16 tilføjes Vedtægter: 2021-06-16 (offentliggjort 2022-04-18)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 274.162,00 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-09-09 tilføjes Legale ejere: MWU Invest ApS, Perivoli Innovations, Kronborg Capital A/S, JAMC Holding ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-08 fjernes Legale ejere: MWU Invest ApS, Kronborg Capital A/S, JAMC Holding ApS, Perivoli Innovations (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-09-09 tilføjes Vedtægter: 2020-09-09 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 219.441,00 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2019-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2019-10-22 tilføjes Legale ejere: Perivoli Innovations (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2019-10-21 fjernes Legale ejere: Perivoli Innovations (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-22 tilføjes Vedtægter: 2019-10-22 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2019-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 203.001,00 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-07-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-07-24 tilføjes Legale ejere: Perivoli Innovations, MWU Invest ApS, Kronborg Capital A/S, JAMC Holding ApS (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-07-23 fjernes Legale ejere: MWU Invest ApS, Perivoli Innovations, Kronborg Capital A/S (offentliggjort 2019-07-28)
Den 2019-07-24 tilføjes Vedtægter: 2019-07-24 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-07-24 fjernes Bestyrelse: Jonas Schwarz Lausten (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-14 tilføjes Bestyrelse: Jonas Schwarz Lausten (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-05-14 fjernes Bestyrelse: Anders Boelskifte Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2018-07-11 tilføjes Bestyrelse: Anders Boelskifte Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-14)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 100.001,00 (offentliggjort 2019-07-27)
Den 2018-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-07-27)
Den 2018-07-11 tilføjes Legale ejere: MWU Invest ApS, Perivoli Innovations, Kronborg Capital A/S (offentliggjort 2019-07-28)
Den 2018-07-10 fjernes Legale ejere: MWU Invest ApS (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-11 tilføjes Navne: Social Bites International ApS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 fjernes Navne: Social Bites International IVS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-11 tilføjes Vedtægter: 2018-07-11 (offentliggjort 2019-07-27)
Den 2018-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-07-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2018-06-07 tilføjes Direktion: Jens Erik Møllenbach (direktør) (offentliggjort 2023-06-21)
Den 2018-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-06-07 tilføjes Vedtægter: 2018-06-07 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syriensvej 10, st. 1., 2300 København S (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Direktion: Johannes Daniel Trærup Ghebrelul (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2017-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje datterselskab i Kenya. (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-29 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Legale ejere: MWU Invest ApS (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2017-11-29 tilføjes Navne: Social Bites International IVS (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2017-11-29 tilføjes Reelle ejere: Johannes Daniel Trærup Ghebrelul (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Stiftere: MWU Invest ApS (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-11-29 tilføjes Vedtægter: 2017-11-29 (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-07-11)
Den 2017-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-02)