Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Vedtægter | Kapital | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 fjernes Bestyrelse: Torsten Lodberg Smed (formand) (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 fjernes Direktion: Christina Grumstrup Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-24 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 fjernes Legale ejere: CI III NL Coöperatief U.A. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 fjernes Navne: CI III Geo Holding P/S (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 fjernes Stiftere: Mogens Thorninger (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: CI III NL Coöperatief U.A. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Copenhagen Infrastructure III K/S (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-10-02 tilføjes Vedtægter: 2019-10-02 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2018-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2018-12-21 tilføjes Legale ejere: Copenhagen Infrastructure III K/S (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2018-12-20 fjernes Legale ejere: Copenhagen Infrastructure III K/S (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2018-12-21 tilføjes Vedtægter: 2018-12-21 (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2017-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 43, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-11-24 tilføjes Bestyrelse: Torsten Lodberg Smed (formand) (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Direktion: Christina Grumstrup Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at investere i geotermiske energiprojekter i Tyskland. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-24 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2017-11-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Legale ejere: Copenhagen Infrastructure III K/S (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2017-11-24 tilføjes Navne: CI III Geo Holding P/S (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Stiftere: Mogens Thorninger (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Vedtægter: 2017-11-24 (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2017-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2017-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-16)