Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Direktion | Kapital | Vedtægter | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 159, 1. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-22 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Legale ejere: Fatena Hawila (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Navne: SKRG ApS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Reelle ejere: Fatena Hawila (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Stiftere: Fatena Hawila (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2023-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-10-05 Statstidende Dekret
Den 2021-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-30 fjernes Direktion: Fatena Hawila (direktør) (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 159, 1. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 216, 2200 København N (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-08-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-08-25 tilføjes Navne: SKRG ApS (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-08-24 fjernes Navne: SKRG IVS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-08-25 tilføjes Vedtægter: 2021-08-25 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-08-24 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Fasanvej 216, 2200 København N (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 159, 1. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Hovedbranche: Rejsearrangører (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-06-27 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-28 tilføjes Navne: SKRG IVS (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-06-27 fjernes Navne: Falafel Huset IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-28 tilføjes Vedtægter: 2021-06-28 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 159, 1. th., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 56, 2400 København NV (offentliggjort 2021-03-14)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Reelle ejere: Fatena Hawila (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2017-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 56, 2400 København NV (offentliggjort 2021-03-14)
Den 2017-11-22 tilføjes Direktion: Fatena Hawila (direktør) (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for restauration, og anden i for-bindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2017-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2017-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-22 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2017-11-22 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2017-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2017-11-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2017-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2017-11-22 tilføjes Legale ejere: Fatena Hawila (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2017-11-22 tilføjes Navne: Falafel Huset IVS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2017-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2017-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2017-11-22 tilføjes Stiftere: Fatena Hawila (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2017-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-11-22 tilføjes Vedtægter: 2017-11-22 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2017-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2017-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-06)