Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | Kapital | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2018-03-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vejlevej 58, 8700 Horsens ApS. (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2019-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: CAMPAYA ApS. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: CAMPAYA ApS. (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2021-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Brønderslev ApS. (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsselskabet Brønderslev ApS. (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2021-07-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendomsudvikling Danmark ApS. (offentliggjort 2023-12-07)
Den 2022-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Fact Friends ApS. (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2022-07-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Erhvervsbyvej 2 ApS. (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2023-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fact Friends ApS. (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UDVIKLINGSSELSKABET HORSENS SYD ApS. (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-09-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-01 tilføjes Legale ejere: Ejendomsudvikling Danmark ApS, VANGSOE GRUPPEN ApS (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-04-01 fjernes Legale ejere: Ejendomsudvikling Danmark ApS (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: VANGSOE GRUPPEN ApS (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-03-29 tilføjes Kapital (Kapital): 54.000,00 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-03-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-03-29 tilføjes Vedtægter: 2023-03-29 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-01-16 tilføjes Reelle ejere: Kristen Vangsø Laursen (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-01-15 fjernes Reelle ejere: Kristen Vangsø Laursen (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2022-09-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 52.000,00 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2021-08-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-06-11 tilføjes Vedtægter: 2019-06-11 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsbyvej 11, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Direktion: Klaus Rønslev (direktør) (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, herunder investering i fast ejendom med henblik på projektmodning og projektsalg samt rådgivning - tillige med udlånsvirksomhed (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-15 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Legale ejere: Klaus Rønslev, Kim Jung Laursen, Mai Rosengren Laursen, Kristen Vangsø Laursen, VANGSOE GRUPPEN ApS, KR Udvikling ApS (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 fjernes Legale ejere: Klaus Rønslev, Kim Jung Laursen, Mai Rosengren Laursen, Kristen Vangsø Laursen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Navne: K2 Invest ApS (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Reelle ejere: Kristen Vangsø Laursen, Kristen Vangsø Laursen, Klaus Rønslev, Kim Jung Laursen, Mai Rosengren Laursen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-15 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Revisor: LEIF MIKKELSEN & PARTNERE A/S (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Stiftere: VANGSOE GRUPPEN ApS, KR Udvikling ApS (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Vedtægter: 2017-11-15 (offentliggjort 2019-06-12)
Den 2017-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-22)