Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2017-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Tefcold Group ApS. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Fædalhøjvej 11, 8830 Tjele (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-20 fjernes Direktion: Torben Lindblad Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-16 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-20 fjernes Legale ejere: LINDBLAD GROUP ApS, LINDBLAD 95 ApS, LINDBLAD 90 ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-20 fjernes Navne: TSC Viborg ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-20 fjernes Reelle ejere: Torben Lindblad Christensen, Simon Kiilerich Christensen, Casper Lindblad Christensen (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-20 fjernes Stiftere: LINDBLAD GROUP ApS, LINDBLAD 95 ApS, LINDBLAD 90 ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fædalhøjvej 11, 8830 Tjele (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Direktion: Torben Lindblad Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt formueadministration. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-16 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 224.700,00 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Legale ejere: LINDBLAD GROUP ApS, LINDBLAD 95 ApS, LINDBLAD 90 ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Navne: TSC Viborg ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Reelle ejere: Torben Lindblad Christensen, Simon Kiilerich Christensen, Casper Lindblad Christensen (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Stiftere: LINDBLAD GROUP ApS, LINDBLAD 95 ApS, LINDBLAD 90 ApS (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Vedtægter: 2017-11-16 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2017-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-23)