Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldstedvej 31, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Haraldstedvej 31, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2017-11-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JH S&T ApS. (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2022-05-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haraldstedvej 31, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2017-11-14 tilføjes Direktion: Jan Hornshøj (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-14 (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Legale ejere: Jan Hornshøj (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-14 tilføjes Navne: Hornshøj ApS (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Reelle ejere: Jan Hornshøj (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Stiftere: Jan Hornshøj (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Vedtægter: 2017-11-14 (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-14)