Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Legale ejere | Kapital | ||||
Revisor | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 tilføjes Binavne: Windrose Partners ApS, Windrose ApS (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 tilføjes Hjemmeside: www.aplaceto.com (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@aplaceto.com (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-01 tilføjes Navne: A Place To ApS (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-01 tilføjes Vedtægter: 2024-03-01 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2017-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: A Place To Esbjerg ApS. (offentliggjort 2018-11-04)
Den 2018-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: A Place To A/S. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-09-26 sletter virksomheden Ejerskaber: A Place To A/S. (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2023-02-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A Place To A/S. (offentliggjort 2023-02-09)
Den 2024-02-29 fjernes Navne: Windrose Partners ApS (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-05-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-02 tilføjes Reelle ejere: Peter Høpfner, Anja Toftegaard Kristensen (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-03-01 fjernes Reelle ejere: Anja Toftegaard Kristensen, Peter Høpfner (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-02-03 tilføjes Bestyrelse: Peter Høpfner (formand) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-03 fjernes Bestyrelse: David Carlinfanti Rich Zahle (formand) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-02 fjernes Bestyrelse: Peter Høpfner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-03 tilføjes Legale ejere: CRUMBLE HOLDING ApS, ALTK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-03 fjernes Legale ejere: BIG PARTNERS ApS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-02 fjernes Legale ejere: CRUMBLE HOLDING ApS, ALTK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-03 tilføjes Reelle ejere: Anja Toftegaard Kristensen, Peter Høpfner, Bjarke Bundgaard Ingels (offentliggjort 2023-03-19)
Den 2023-02-02 fjernes Reelle ejere: Anja Toftegaard Kristensen, Peter Høpfner, Bjarke Bundgaard Ingels (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 tilføjes Bestyrelse: Nicolas Michael Kastbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-11-30 fjernes Bestyrelse: Anne Brown Pade (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Bundgaard Ingels (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-06-29 fjernes Reelle ejere: Bjarke Bundgaard Ingels (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 tilføjes Bestyrelse: Anne Brown Pade (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2020-09-11 fjernes Bestyrelse: Tine Thorman Kaspersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-08-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-08-09 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-08-09 fjernes Revisor: ACCOUNTA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-08-09 tilføjes Vedtægter: 2019-08-09 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2018-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-06-26 tilføjes Bestyrelse: Tine Thorman Kaspersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-18)
Den 2018-06-26 fjernes Bestyrelse: Anja Toftegaard Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-26 tilføjes Legale ejere: Anja Toftegaard Kristensen, CRUMBLE HOLDING ApS, ALTK HOLDING ApS, David Zahle Holding ApS, B.I.G. BJARKE INGELS GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-26 fjernes Legale ejere: Anja Toftegaard Kristensen (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-25 fjernes Legale ejere: Anja Toftegaard Kristensen, ALTK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-26 tilføjes Navne: Windrose Partners ApS (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2018-06-25 fjernes Navne: Windrose ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-26 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Bundgaard Ingels, Anja Toftegaard Kristensen, Peter Høpfner, David Carlinfanti Rich Zahle (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2018-06-25 fjernes Reelle ejere: Bjarke Bundgaard Ingels, Anja Toftegaard Kristensen (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-06-26 tilføjes Vedtægter: 2018-06-26 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2017-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-08 tilføjes Bestyrelse: Anja Toftegaard Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2017-12-08 fjernes Bestyrelse: Peter Høpfner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-08 tilføjes Legale ejere: Anja Toftegaard Kristensen, ALTK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2017-12-07 fjernes Legale ejere: ALTK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-08 tilføjes Navne: Windrose ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2017-12-07 fjernes Navne: Kaktus Holding ApS (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-08 tilføjes Reelle ejere: Anja Toftegaard Kristensen (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2017-12-08 fjernes Reelle ejere: Peter Høpfner (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-12-08 tilføjes Vedtægter: 2017-12-08 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2017-11-08 fjernes Legale ejere: CRUMBLE HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-11-07 tilføjes Legale ejere: CRUMBLE HOLDING ApS, ALTK HOLDING ApS, BIG PARTNERS ApS (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2017-11-07 tilføjes Bestyrelse: Peter Høpfner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-11-07 tilføjes Direktion: Lars Kristensen (direktør) (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom med udvikling og/eller salg for øje, herunder gennem sådan investering i datterselskaber, og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-11-07 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.004,00 (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Navne: Kaktus Holding ApS (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-11-07 tilføjes Reelle ejere: Peter Høpfner, Bjarke Bundgaard Ingels (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Revisor: ACCOUNTA STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2017-11-07 tilføjes Stiftere: CRUMBLE HOLDING ApS, BIG PARTNERS ApS, ALTK HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med bestyrelsesformanden, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-11-07 tilføjes Vedtægter: 2017-11-07 (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-07)