Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anja Toftegaard Kristensen(virk.: 25) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 12,00 % | 12,00 % | 12,00 % | 12,00 % |
Peter Høpfner(virk.: 36) Bestyrelsesmedlem, Formand, Reelle ejere | 16,67 % | 27,78 % | 33,33 % | 41,67 % |
Bjarke Bundgaard Ingels(virk.: 24) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Kristensen(virk.: 75) Dir., Bestyrelsesmedlem | 17,33 % | 24,00 % | 30,67 % | 33,33 % |
David Carlinfanti Rich Zahle(virk.: 15) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 12,57 % | 17,71 % | 21,72 % | 24,57 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anne Brown Pade(virk.: 46) | 2,38 % | 2,38 % | 2,38 % | 16,67 % |
Tine Thorman Kaspersen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nicolas Michael Kastbjerg(virk.: 8) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,86 % | 1,86 % | 1,86 % | 13,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anja Toftegaard Kristensen | 01.09.2010 | Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk |
Lars Kristensen | 01.09.2010 | Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk |
David Carlinfanti Rich Zahle | 01.10.2020 | Strandgade 46, 1401 København K |
Bjarke Bundgaard Ingels | ||
Peter Høpfner |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Nicolas Michael Kastbjerg | 16.05.2016 | Bernhard Olsens Vej 11, 2830 Virum |
Anne Brown Pade | 16.04.2019 | Bybjerggård 20, 3060 Espergærde |
Tine Thorman Kaspersen | 16.10.2020 | Egernvej 14, 2000 Frederiksberg |
Aktive virksomheder: (8) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A Place To ApS | 39066750 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
ALTK HOLDING ApS | 32095348 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ATK Invest ApS | 37329096 | NORMAL | Kombinerede serviceydelser (811000) |
EDK ADMINISTRATION ApS | 32099602 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Gåsebæksvej 20 ApS | 28159765 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
JTK Invest ApS | 37329649 | NORMAL | Kombinerede serviceydelser (811000) |
MTK Invest ApS | 37329169 | NORMAL | Kombinerede serviceydelser (811000) |
SLETTEN HUS ApS | 32779654 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
24.09.2018 | 22,19 (km) | Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk | Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund |
13.03.2024 | 22,19 (km) | Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund | Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk |
A Place To ApS. |
Sidst opdateret den 13.03.2024 og angivet som gældende fra 01.03.2024 (210 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AP Kultur ApS | 44466171 |
Apkure Majai LTD | 35436979 |
AP KØLESERVICE ApS | 16989304 |
APL A/S | 30597702 |
Aplace A/S | 40370749 |
A Place To Call Home ApS | 30730151 |
A Place To Copenhagen Holding ApS | 44432676 |
A Place To Entreprise ApS | 39754134 |
A Place To Esbjerg ApS | 39155141 |
A Place To Esbjerg Holding ApS | 39934019 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anja Toftegaard Kristensen(virk.: 25) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Peter Høpfner(virk.: 36) Bestyrelsesmedlem, Formand, Reelle ejere | 14 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 |
Bjarke Bundgaard Ingels(virk.: 24) Reelle ejere | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Lars Kristensen(virk.: 75) Dir., Bestyrelsesmedlem | 23 | 0 | 0 | 25 | 22 | 5 |
David Carlinfanti Rich Zahle(virk.: 15) Reelle ejere | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 46 % | 0 % | 0 % | 25 % | 23 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anne Brown Pade(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 7 | 14 | 10 |
Tine Thorman Kaspersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Michael Kastbjerg(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 80 | 0 | 0 | 43 | 41 | 11 |
Pct. | 47 % | 0 % | 0 % | 12 % | 24 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anja Toftegaard Kristensen(virk.: 25) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 15 | 5 | 0 | 16 |
Peter Høpfner(virk.: 36) Bestyrelsesmedlem, Formand, Reelle ejere | 20 | 27 | 0 | 8 |
Bjarke Bundgaard Ingels(virk.: 24) Reelle ejere | 8 | 12 | 2 | 20 |
Lars Kristensen(virk.: 75) Dir., Bestyrelsesmedlem | 32 | 62 | 5 | 9 |
David Carlinfanti Rich Zahle(virk.: 15) Reelle ejere | 15 | 1 | 1 | 5 |
Sum | 90 | 107 | 8 | 58 |
Pct. | 34 % | 41 % | 3 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anne Brown Pade(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden | 28 | 19 | 0 | 6 |
Tine Thorman Kaspersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 1 | 0 | 0 |
Nicolas Michael Kastbjerg(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 41 | 21 | 0 | 6 |
Pct. | 60 % | 31 % | 0 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |