Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-16 tilføjes Legale ejere: PALGO HOLDING ApS, S.AA.O HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-15 fjernes Legale ejere: PALGO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-16 tilføjes Reelle ejere: Steen Aalund Olsen (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Smage-Compagniet A/S. (offentliggjort 2019-02-04)
Den 2019-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Smage-Compagniet A/S. (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-02-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Smage-Compagniet A/S. (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Smage-Compagniet A/S. (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Smage-Compagniet A/S. (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 98, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 98, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogensevej 98, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct Klemensgade 17, 3782 Klemensker (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-05-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-05-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-05-14 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET LEIF VESTERLUND - REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Klemensgade 17, 3782 Klemensker (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2017-10-31 tilføjes Direktion: Per Olesen (direktør) (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab herunder handel og investering. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Legale ejere: PALGO HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Navne: CPH 17 ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Reelle ejere: Per Olesen (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2017-10-31 tilføjes Stiftere: PALGO HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Vedtægter: 2017-10-31 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-02)