Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Harhoffs Alle 11, 2. th., 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-10 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Kontaktoplysninger: biftorben@gmail.com (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Legale ejere: Torben Dehli Sørensen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Navne: Benløse Bogføringsservice IVS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Stiftere: Torben Dehli Sørensen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-02-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2020-01-17 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-08-01 Statstidende Dekret
Den 2019-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2019-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Torben Dehli Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harhoffs Alle 11, 2. th., 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Harhoffs Alle 11, 2. th., 4100 Ringsted (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harhoffs Alle 11, 2. th., 4100 Ringsted (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2017-10-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Direktion: Torben Dehli Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed indenfor bogførings- og regnskabsassistance samt investering. (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-10 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: biftorben@gmail.com (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Legale ejere: Torben Dehli Sørensen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Navne: Benløse Bogføringsservice IVS (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Stiftere: Torben Dehli Sørensen (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-10-10 tilføjes Vedtægter: 2017-10-10 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-25)
Den 2017-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)