Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-02-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2024-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2024-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2024-01-26 fjernes Direktion: David Eduardo Baeta Picardo Sousa (direktør) (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2024-01-26 fjernes Revisor: OSMARK ApS STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2024-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-10 tilføjes Direktion: Mario Torre Da Silva (direktør) (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2021-03-10 fjernes Direktion: Luis Daniel Carvalho Gongo Carvalheda (direktør) (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 28, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-09 fjernes Direktion: Hugo Perdigão da Costa (direktør) (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2017-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 28, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-10-10 tilføjes Direktion: Hugo Perdigão da Costa (direktør) (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2017-10-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive entreprenørvirksomhed og dermed beslægtede ydelser (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-10 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Legale ejere: Hugo Miguel Ramos da Silva, Pedro Miguel Ramos da Silva, Vitor Jose Monteiro Torre da Silva (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Navne: Vilaplano Construction ApS (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Reelle ejere: Hugo Miguel Ramos da Silva, Pedro Miguel Ramos da Silva, Vitor Jose Monteiro Torre da Silva (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2017-10-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Revisor: OSMARK ApS STATSAUTORISERET REVISOR (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2017-10-10 tilføjes Stiftere: Vitor Jose Monteiro Torre da Silva, Pedro Miguel Ramos da Silva, Hugo Miguel Ramos da Silva (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2017-10-10 tilføjes Vedtægter: 2017-10-10 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-26)