Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Arne Jensen | 16.03.2001 | 07.06.2004 | direktør |
Kresten Dyhrberg Nielsen | 04.06.1998 | 16.03.2001 | direktion |
Alex Hougaard Nielsen | 26.11.1963 | 04.06.1998 | direktion |
Torben Brandstrup | 26.11.1963 | 04.06.1998 | direktion |
Finn Mørck Hansen | 26.11.1963 | 09.02.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kresten Dyhrberg Nielsen | 12.06.2003 | 07.06.2004 | formand |
Palle Nørgaard | 19.03.1999 | 16.03.2001 | bestyrelse |
Kresten Dyhrberg Nielsen | 04.06.1998 | 19.03.1999 | bestyrelse |
Niels Kristian Agner | 15.12.1995 | 07.06.2004 | bestyrelse |
Nils Rosenkrands Olsen | 26.11.1963 | 07.06.2004 | bestyrelse |
Hans Rosenkrands Olsen | 26.11.1963 | 07.06.2004 | bestyrelse |
Ole Most | 26.11.1963 | 04.06.1998 | bestyrelse |
Bent Henning Laustsen | 26.11.1963 | 04.06.1998 | bestyrelse |
Ronald Siljan Jensen | 26.11.1963 | 04.06.1998 | bestyrelse |
Per Nehls Jensen | 26.11.1963 | 04.06.1998 | bestyrelse |
Niels Davidsen | 26.11.1963 | 04.06.1998 | personlig_suppleant |
Jens Kristian Stouby Jensen | 26.11.1963 | 04.06.1998 | personlig_suppleant |
Peter Brunsgaard Madsen | 26.11.1963 | 04.06.1998 | personlig_suppleant |
Poul Arne Jensen | 26.11.1963 | 04.06.1998 | formand |
Per Friis Pedersen | 26.11.1963 | 05.12.1996 | personlig_suppleant |
Jan Østergaard | 26.11.1963 | 05.12.1996 | personlig_suppleant |
Henning Vestergaard Bodilsen | 26.11.1963 | 15.12.1995 | bestyrelse |
Helmuth Jacob Alsbjerg Sand Pedersen | 26.11.1963 | 28.04.1992 | bestyrelse |
Per Friis Pedersen | 26.11.1963 | 28.04.1992 | bestyrelse |
Kaj Rye | 26.11.1963 | 13.12.1991 | bestyrelse |
Kresten Dyhrberg Nielsen | 26.11.1963 | 13.12.1991 | bestyrelse |
Ejlert Andreas Rosenkrands Olsen | 26.11.1963 | 13.12.1991 | formand |
Poul Arne Jensen | 26.11.1963 | 09.02.1988 | bestyrelse |
Nils Rosenkrands Olsen | 26.11.1963 | 09.02.1988 | bestyrelse |
Helmuth Jacob Alsbjerg Sand Pedersen | 26.11.1963 | 09.02.1988 | bestyrelse |
Jens Harring Olesen | 26.11.1963 | 09.02.1988 | bestyrelse |
Jan Olander Hansen | 26.11.1963 | 09.02.1988 | personlig_suppleant |