Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-01 tilføjes Direktion: Erling Steffen Pedersen (direktør) (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 tilføjes Navne: Hanne Juhl Pedersen konsulent og rådgivningsfirma ApS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-17 fjernes Navne: Hanne Juhl Pedersen konsulent og rådgivningsfirma IVS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 tilføjes Vedtægter: 2019-10-18 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2019-10-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranbjergvej 41, 6800 Varde (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Direktion: Hanne Juhl Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og rådgivningsvirksomhed samt dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: Hanne Juhl Pedersen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Navne: Hanne Juhl Pedersen konsulent og rådgivningsfirma IVS (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Hanne Juhl Pedersen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Stiftere: Hanne Juhl Pedersen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2017-10-01 tilføjes Vedtægter: 2017-10-01 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-22)
Den 2017-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-10)