Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Dekret | xbrl | Kapital | ||||
Binavne | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sadelmagerporten 4, 4. 407., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-16 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-09-02 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-16 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-16 fjernes Legale ejere: Andreas Hindsberg, Frederik Voigt Jespersen (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-16 fjernes Navne: JH Gruppen ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-16 fjernes Reelle ejere: Andreas Hindsberg, Frederik Voigt Jespersen (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-16 fjernes Stiftere: Frederik Voigt Jespersen, Andreas Hindsberg (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-10-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-21 fjernes Direktion: Andreas Hindsberg (direktør) (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2023-03-24 Statstidende Dekret
Den 2023-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sadelmagerporten 4, 4. 407., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2023-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Lykkes Vej 3, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-09-02 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2021-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2021-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2021-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-01 fjernes Binavne: J-H BYG.DK ApS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-09-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-31 tilføjes Direktion: Andreas Hindsberg (direktør) (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Andreas Hindsberg (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-03-26)
Den 2021-08-31 tilføjes Vedtægter: 2021-08-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-11 tilføjes Binavne: J-H BYG.DK ApS (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-29 tilføjes Navne: JH Gruppen ApS (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2019-01-28 fjernes Navne: J-H BYG.DK ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-01-29 tilføjes Vedtægter: 2019-01-29 (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Lykkes Vej 3, 2. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-01-15)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Cæciliavej 29, st. th., 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2018-10-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2018-10-08 tilføjes Navne: J-H BYG.DK ApS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-07 fjernes Navne: J-H BYG.DK IvS (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Vedtægter: 2018-10-08 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-10-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2018-10-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Cæciliavej 29, st. th., 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-10-01 tilføjes Direktion: Andreas Hindsberg (direktør) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2017-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor mindre byggeentrepriser samt efter ledelsens vurdering lignende aktiviteter. (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: Andreas Hindsberg, Frederik Voigt Jespersen (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Navne: J-H BYG.DK IvS (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-10-01 tilføjes Reelle ejere: Andreas Hindsberg, Frederik Voigt Jespersen (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Stiftere: Frederik Voigt Jespersen, Andreas Hindsberg (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2017-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2017-10-01 tilføjes Vedtægter: 2017-10-01 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2017-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)