Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastholmvej 3, 4320 Lejre (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastholmvej 3, 4320 Lejre (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2023-06-02 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er besiddelse og administration af kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-26 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 fjernes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-26 tilføjes Navne: Hot Sommer Holding ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-25 fjernes Navne: Kastholm Entreprise ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-26 tilføjes Vedtægter: 2023-05-26 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-26 fjernes Bestyrelse: Lars Sommer (formand) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 tilføjes Binavne: Biomaster ApS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-21 fjernes Binavne: Danish Woodchips ApS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er handel, transport og entreprenørvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2019-11-13 tilføjes Hovedbranche: Forberedende byggepladsarbejder (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2019-11-12 fjernes Hovedbranche: Udsavning og høvling af træ (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Navne: Kastholm Entreprise ApS (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2019-11-12 fjernes Navne: Biomaster ApS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-13 tilføjes Vedtægter: 2019-11-13 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2019-11-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastholmvej 3, 4320 Lejre (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2017-09-14 tilføjes Bestyrelse: Lars Sommer (formand) (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2017-09-14 tilføjes Binavne: Danish Woodchips ApS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2017-09-14 tilføjes Direktion: Lars Sommer (direktør) (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er produktion af træflis og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2017-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-14 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Hovedbranche: Udsavning og høvling af træ (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2017-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Kontaktoplysninger: kastholm@mail.dk (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Legale ejere: Lars Sommer (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-09-14 tilføjes Navne: Biomaster ApS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2017-09-14 tilføjes Reelle ejere: Lars Sommer (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-09-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Stiftere: Lars Sommer (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Vedtægter: 2017-09-14 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2017-09-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-26)