Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Keglens Kvarter 21, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Direktion: Hjørdis Holm (direktør) (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-25 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Kontaktoplysninger: hjordisholm@hotmail.dk (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Legale ejere: Hjørdis Holm (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Navne: Hjørdis Holding IVS (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Reelle ejere: Hjørdis Holm (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Stiftere: Hjørdis Holm (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-03-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Sjællands Tandteknik IVS. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Keglens Kvarter 21, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergårds Allé 11, 2. tv., 2760 Måløv (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergårds Allé 11, 2. tv., 2760 Måløv (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-09-25 tilføjes Direktion: Hjørdis Holm (direktør) (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-25 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Kontaktoplysninger: hjordisholm@hotmail.dk (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Legale ejere: Hjørdis Holm (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Navne: Hjørdis Holding IVS (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Reelle ejere: Hjørdis Holm (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Stiftere: Hjørdis Holm (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Vedtægter: 2017-09-25 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-02)