Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevej 15, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-23 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-02-28 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-21 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-02-28 fjernes Hovedbranche: Farve- og tapetforretninger (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-02-28 fjernes Legale ejere: Melissa Friis Svejdal (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-02-28 fjernes Navne: Svejdals Gulve ApS (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-02-28 fjernes Reelle ejere: Melissa Friis Svejdal (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-02-28 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-02-28 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-02-28 fjernes Stiftere: Melissa Friis Svejdal (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2024-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2022-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2022-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-25 fjernes Direktion: Melissa Friis Svejdal (direktør) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-27 Statstidende Dekret
Den 2022-10-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-12-21 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2019-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2019-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Direktion: Melissa Friis Svejdal (direktør) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2018-12-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-06)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-30 fjernes Direktion: Melissa Friis Svejdal (direktør) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-01 tilføjes Legale ejere: Melissa Friis Svejdal (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-09-01 tilføjes Reelle ejere: Melissa Friis Svejdal (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-31 fjernes Legale ejere: Melissa Friis Svejdal (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-08-23 tilføjes Legale ejere: Melissa Friis Svejdal (offentliggjort 2018-04-19)
Den 2017-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevej 15, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Direktion: Melissa Friis Svejdal (direktør) (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive gulvsliber virksomhed samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-23 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Hovedbranche: Farve- og tapetforretninger (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Navne: Svejdals Gulve ApS (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Stiftere: Melissa Friis Svejdal (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Vedtægter: 2017-08-23 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2017-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-30)