Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 11, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-08-31 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-01 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-21 fjernes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-21 fjernes Kontaktoplysninger: rasb38@hotmail.com (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-21 fjernes Legale ejere: Raul Antonio Selegante Brao, Sigge Timo de Fries Seidler (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-21 fjernes Navne: Selegante Sport IVS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-21 fjernes Reelle ejere: Raul Antonio Selegante Brao, Sigge Timo de Fries Seidler (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-21 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-21 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-21 fjernes Stiftere: Raul Antonio Selegante Brao, Kathe Lilian Hansen (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-06-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-05-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2019-04-07 fjernes Direktion: Raul Antonio Selegante Brao (direktør) (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2018-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 11, 4700 Næstved (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2018-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmegaardsvej 11, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmegaardsvej 11, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2018-10-29 tilføjes Kontaktoplysninger: rasb38@hotmail.com (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2018-09-25 tilføjes Legale ejere: Sigge Timo de Fries Seidler (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2018-09-25 fjernes Legale ejere: Kathe Lilian Hansen (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-09-25 tilføjes Reelle ejere: Sigge Timo de Fries Seidler (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2018-09-25 fjernes Reelle ejere: Kathe Lilian Hansen (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2018-03-01 fjernes Direktion: Kathe Lilian Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-09-01 tilføjes Direktion: Kathe Lilian Hansen (direktør) (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2017-09-01 tilføjes Legale ejere: Kathe Lilian Hansen, Raul Antonio Selegante Brao (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2017-09-01 tilføjes Reelle ejere: Kathe Lilian Hansen, Raul Antonio Selegante Brao (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2017-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2017-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 5, 4700 Næstved (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-08-31 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-09-01 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Navne: Selegante Sport IVS (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Stiftere: Raul Antonio Selegante Brao, Kathe Lilian Hansen (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-04-07)
Den 2017-08-23 tilføjes Vedtægter: 2017-08-23 (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2017-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-07-30)