Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2023-10-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-10)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Claus Lyngaa (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Navne: 3-on ApS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 fjernes Navne: 3-on IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Vedtægter: 2021-10-15 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kobakkevej 2, 3540 Lynge (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmelins Tværvej 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-23 tilføjes Kontaktoplysninger: claus_lyngaa@3-on.biz (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2021-04-22 fjernes Kontaktoplysninger: claus_lyngaa@yahoo.com (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2017-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmelins Tværvej 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2017-08-17 tilføjes Direktion: Claus Lyngaa (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2017-08-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge IT services (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-17 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Kontaktoplysninger: claus_lyngaa@yahoo.com (offentliggjort 2021-04-23)
Den 2017-08-17 tilføjes Legale ejere: Claus Lyngaa, 3-On Holding ApS (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 fjernes Legale ejere: Claus Lyngaa (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Navne: 3-on IVS (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-08-17 tilføjes Reelle ejere: Claus Lyngaa (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Stiftere: Claus Lyngaa (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-08-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2017-08-17 tilføjes Vedtægter: 2017-08-17 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2017-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)