Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2017-08-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Naturligloeb IVS. (offentliggjort 2019-05-08)
Den 2019-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tidselbakken 1, 9310 Vodskov (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-15 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-14 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-14 fjernes Kontaktoplysninger: Martin.barder@gmail.com (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-14 fjernes Legale ejere: Martin Olsen (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-14 fjernes Navne: Martin Olsen 2017 Holding IVS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-14 fjernes ObligatoriskEmail: Martin.barder@gmail.com (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-14 fjernes Stiftere: Martin Olsen (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2019-03-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: Martin Olsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-06-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tidselbakken 1, 9310 Vodskov (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Direktion: Martin Olsen (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-08-15 tilføjes Formål: Eje anparter (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-15 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: Martin.barder@gmail.com (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Legale ejere: Martin Olsen (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Navne: Martin Olsen 2017 Holding IVS (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes ObligatoriskEmail: Martin.barder@gmail.com (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Stiftere: Martin Olsen (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-08-15 tilføjes Vedtægter: 2017-08-15 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-05-07)
Den 2017-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)