Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 tilføjes Binavne: Loans Ejendomme ApS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 fjernes Binavne: Loans Ejendomme IVS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Navne: Kim Loan Udlejning ApS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 fjernes Navne: Kim Loan Udlejning IVS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Vedtægter: 2021-09-10 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-08-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibhus Skovly 9, 5000 Odense C (offentliggjort 2017-08-13)
Den 2017-07-29 tilføjes Binavne: Loans Ejendomme IVS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2017-07-29 tilføjes Direktion: Quoc Thang Doan (adm. dir.) (offentliggjort 2017-08-13)
Den 2017-07-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og udleje ejendomme til privat og erhverv (offentliggjort 2017-08-13)
Den 2017-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-08-13)
Den 2017-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-29 (offentliggjort 2017-08-13)
Den 2017-07-29 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-08-13)
Den 2017-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2017-07-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-13)
Den 2017-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-13)
Den 2017-07-29 tilføjes Legale ejere: DOAN HOLDINGS IVS (offentliggjort 2017-08-13)
Den 2017-07-29 tilføjes Navne: Kim Loan Udlejning IVS (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2017-07-29 tilføjes Reelle ejere: Quoc Thang Doan (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-07-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-08-13)
Den 2017-07-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-08-13)
Den 2017-07-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-13)
Den 2017-07-29 tilføjes Stiftere: DOAN HOLDINGS IVS (offentliggjort 2017-08-13)
Den 2017-07-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2017-08-13)
Den 2017-07-29 tilføjes Vedtægter: 2017-07-29 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2017-07-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2017-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-13)