Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanebred 15, st. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Direktion: Daniel Stentebjerg Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-24 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Legale ejere: Daniel Stentebjerg Petersen (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Navne: DSP-Holding IVS (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Reelle ejere: Daniel Stentebjerg Petersen (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Stiftere: Daniel Stentebjerg Petersen (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 sletter virksomheden Ejerskaber: DSP-Design IVS. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000,00 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-10-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-10-18 tilføjes Vedtægter: 2017-10-18 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanebred 15, st. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Direktion: Daniel Stentebjerg Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-24 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-07-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Legale ejere: Daniel Stentebjerg Petersen (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Navne: DSP-Holding IVS (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Reelle ejere: Daniel Stentebjerg Petersen (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Stiftere: Daniel Stentebjerg Petersen (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Vedtægter: 2017-07-24 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2017-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-21)