Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Direktion | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Navne | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revisor | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammeltoftsgade 4, 3. th., 1355 København K (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: cwendt@outlook.com (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-12 fjernes Kontaktoplysninger: mks@frameworkcph.com (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-06 tilføjes Bestyrelse: Søren Koppelhus (formand) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-06 fjernes Bestyrelse: Marianne Koue Smith (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-06 tilføjes Direktion: Christian Wendt (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-06 fjernes Direktion: Marianne Koue Smith (direktør) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2017-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AMS Denmark Holding ApS. (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2018-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ODS 3 A/S. (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2023-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-10-29 tilføjes Vedtægter: 2023-10-29 (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltoftsgade 4, 3. th., 1355 København K (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2022-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammeltoftsgade 4, 3. th., 1355 København K (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltoftsgade 4, 3. th., 1355 København K (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 22, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-05-02 tilføjes Navne: ODS 2 ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-01 fjernes Navne: Framework Digital ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-05-02 tilføjes Vedtægter: 2022-05-02 (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2022-04-29 tilføjes Navne: Framework Digital ApS (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-28 fjernes Navne: Framework Digital A/S (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-29 tilføjes Vedtægter: 2022-04-29 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 22, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2020-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: mks@frameworkcph.com (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 2.100.000,00 (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2018-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2018-12-27 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 tilføjes Vedtægter: 2018-12-27 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2018-12-11 tilføjes Vedtægter: 2018-12-11 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-27 fjernes Reelle ejere: Marianne Koue Smith (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-01 tilføjes Reelle ejere: Marianne Koue Smith (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-11 tilføjes Navne: Framework Digital A/S (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2018-12-10 fjernes Navne: Omada Digital Services A/S (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2018-12-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Blavnsfeldt (formand) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2018-12-03 fjernes Bestyrelse: Morten Boel Sigurdsson (formand) (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-12-01 tilføjes Legale ejere: ODS Holding ApS (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-12-01 fjernes Legale ejere: OMADA A/S, KOSMA ApS (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-30 fjernes Reelle ejere: Marianne Koue Smith (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2018-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 135, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-21 tilføjes Bestyrelse: Marianne Koue Smith (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2018-02-21 fjernes Bestyrelse: Christian Stendevad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-21 tilføjes Direktion: Marianne Koue Smith (direktør) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2018-02-21 fjernes Direktion: Jacob Olsen (direktør) (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-21 tilføjes Legale ejere: KOSMA ApS (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-02-21 tilføjes Reelle ejere: Marianne Koue Smith (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-30 tilføjes Bestyrelse: Christian Stendevad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-10-30 fjernes Bestyrelse: Peter Granild Colsted (formand) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-10-29 fjernes Bestyrelse: Morten Boel Sigurdsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-10-30 fjernes Direktion: Christian Stendevad (direktør) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-08-30 tilføjes Bestyrelse: Andries Danïel Faber Pienaar (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-08-30 fjernes Bestyrelse: Kweilen Elbrun Hatleskog (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2017-08-23 tilføjes Navne: Omada Digital Services A/S (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2017-08-22 fjernes Navne: Omada SAP Services A/S (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-23 tilføjes Vedtægter: 2017-08-23 (offentliggjort 2018-12-11)
Den 2017-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-07-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 135, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2017-05-01 tilføjes Bestyrelse: Kweilen Elbrun Hatleskog (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-05-01 tilføjes Direktion: Christian Stendevad (direktør) (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT-konsulentvirksomhed samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2016-12-31 (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2016-01-01 (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-05-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: OMADA A/S (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2017-05-01 tilføjes Navne: Omada SAP Services A/S (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-05-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2017-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 4 bestyrelsesmedlemmer i forening, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2017-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-14)