Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Frydensberg Rasmussen | 07.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Asbjørn Mosgaard Hyldgaard | 07.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Cordt | 07.07.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Nyegaard | 02.05.2019 | 07.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Vejlsgaard | 23.11.2017 | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Nyegaard | 07.07.2017 | 23.11.2017 | bestyrelsesmedlem |