Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvindbjergvej 19, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-07 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-18 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-18 fjernes Legale ejere: R.G. Sand IVS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-18 fjernes Navne: Droneartisten IVS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-18 fjernes Reelle ejere: Robin Grønborg Sand (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-18 fjernes Stiftere: R.G. Sand IVS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-03-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-02-06 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2019-09-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2019-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2019-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-22 fjernes Direktion: Robin Grønborg Sand (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2017-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvindbjergvej 19, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Direktion: Robin Grønborg Sand (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2017-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-07 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Legale ejere: R.G. Sand IVS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Navne: Droneartisten IVS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Reelle ejere: Robin Grønborg Sand (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Stiftere: R.G. Sand IVS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2017-07-07 tilføjes Vedtægter: 2017-07-07 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2017-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-22)