Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Navne: Fischer-Bogason Holding ApS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-21 fjernes Navne: Fischer-Bogason Holding IVS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Vedtægter: 2020-06-22 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2017-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PLANMILJØ ApS. (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-07 tilføjes Kontaktoplysninger: rfb@planmiljoe.dk (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knardrup Bygade 25, 3660 Stenløse (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-03 tilføjes Direktion: Rikke Fischer-Bogason (direktør) (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt investering iøvrigt samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-03 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2017-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-03 tilføjes Legale ejere: Rikke Fischer-Bogason (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-03 tilføjes Navne: Fischer-Bogason Holding IVS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2017-07-03 tilføjes Reelle ejere: Rikke Fischer-Bogason (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-03 tilføjes Stiftere: Rikke Fischer-Bogason (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-07-03 tilføjes Vedtægter: 2017-07-03 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2017-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2017-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-06)