Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | ||||
Tegningsregel | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-26 tilføjes Vedtægter: 2023-04-26 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-03 tilføjes Vedtægter: 2023-04-03 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-04-03 tilføjes Bestyrelse: Jesper Schaltz (formand) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Bestyrelse: Thomas Thoresen-Larsen (formand) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Revisor: PHA Revision Registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-03 fjernes Reelle ejere: Thomas Jørgensen (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-01-04 tilføjes Revisor: PHA Revision Registreret revisionsvirksomhed (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2022-01-04 fjernes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-11-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-28 tilføjes Reelle ejere: Thomas Jørgensen (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2018-10-27 fjernes Reelle ejere: Thomas Jørgensen (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsgade 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 45, 4., 2200 København N (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2018-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2018-06-20 tilføjes Bestyrelse: Thomas Thoresen-Larsen (formand) (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2018-06-20 tilføjes Direktion: Danny Nordberg Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-01 fjernes Direktion: Anne Kølle (direktør) (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-20 tilføjes Revisor: REVIKON I/S (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2018-06-20 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-20 tilføjes Vedtægter: 2018-06-20 (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: Spivi Scandinavia Holding A/S (offentliggjort 2018-11-20)
Den 2018-06-01 fjernes Legale ejere: MN Holding CPH ApS, Anne Kølle, AEY ApS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Jørgensen (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-05-31 fjernes Legale ejere: Spivi Scandinavia Holding A/S (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-11-29 tilføjes Legale ejere: AEY ApS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-11-29 fjernes Legale ejere: Butter ApS (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-07-03 tilføjes Direktion: Anne Kølle (direktør) (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-07-03 fjernes Direktion: Simon Frank Bredahl Arthur (direktør) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 45, 4., 2200 København N (offentliggjort 2018-06-27)
Den 2017-06-26 tilføjes Direktion: Simon Frank Bredahl Arthur (direktør) (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handel med spiritus og anden efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-26 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-26 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-26 tilføjes Legale ejere: Butter ApS, Spivi Scandinavia Holding A/S, MN Holding CPH ApS, Anne Kølle (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-06-26 tilføjes Navne: Narnia ApS (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2017-06-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2017-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-26 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-06-26 tilføjes Stiftere: Spivi Scandinavia Holding A/S, MN Holding CPH ApS, Butter ApS, Anne Kølle (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-06-26 tilføjes Vedtægter: 2017-06-26 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2017-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-03)