Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2018-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Højvangsvej 11, 4340 Tølløse (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-25 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-09 fjernes Legale ejere: Martin Lund Sørensen (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-09 fjernes Navne: Bille Holding af 2017 IVS (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-09 fjernes Stiftere: Martin Lund Sørensen (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-10-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-22 fjernes Direktion: Martin Lund Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvangsvej 11, 4340 Tølløse (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Direktion: Martin Lund Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-25 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Legale ejere: Martin Lund Sørensen (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Navne: Bille Holding af 2017 IVS (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Stiftere: Martin Lund Sørensen (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-06-25 tilføjes Vedtægter: 2017-06-25 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2017-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2017-06-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Bille Shop IVS. (offentliggjort 2018-10-25)