Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Dekret | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 24, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-18 fjernes Bibranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-21 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-18 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-18 fjernes Kontaktoplysninger: kat@bechbruun.com (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-18 fjernes Legale ejere: Sean Løkkegaard Jepsen, RLJ Holding ApS, MTLJ ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-18 fjernes Navne: Hey Darling ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-18 fjernes Reelle ejere: Sean Løkkegaard Jepsen, René Løkkegaard Jepsen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-18 fjernes Stiftere: Sean Løkkegaard Jepsen, RLJ Holding ApS, MTLJ ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-25)
Den 2021-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kat@bechbruun.com (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2021-09-15 fjernes Kontaktoplysninger: hey@heydarling.dk (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-09-25)
Den 2021-09-24 Statstidende Dekret
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-25)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-07-20 fjernes Direktion: René Løkkegaard Jepsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 24, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2020-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 24, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-24 tilføjes Vedtægter: 2017-11-24 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-10-27 tilføjes Kontaktoplysninger: hey@heydarling.dk (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2017-10-26 fjernes Kontaktoplysninger: rene@emptyhouse.dk (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-10-27 tilføjes Vedtægter: 2017-10-27 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 24, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2017-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 100, 1. th., 1720 København V (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-10-17 tilføjes Bibranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-10-17 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-10-16 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 100, 1. th., 1720 København V (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-06-21 tilføjes Direktion: René Løkkegaard Jepsen (direktør) (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2017-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel med fødevarer samt anden dermed beslægtet virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-06-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-21 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-06-21 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: rene@emptyhouse.dk (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-06-21 tilføjes Legale ejere: Sean Løkkegaard Jepsen, RLJ Holding ApS, MTLJ ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-06-21 tilføjes Navne: Hey Darling ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-06-21 tilføjes Reelle ejere: Sean Løkkegaard Jepsen, René Løkkegaard Jepsen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-06-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-06-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-06-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-06-21 tilføjes Stiftere: Sean Løkkegaard Jepsen, RLJ Holding ApS, MTLJ ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2017-06-21 tilføjes Vedtægter: 2017-06-21 (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2017-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2017-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)