Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2024-04-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2017-09-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Position Green Denmark ApS. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2021-02-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Position Green Denmark ApS. (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2023-02-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2023-02-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-02-06 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-02-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-04-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-04-20 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Classensgade 15, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2022-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Clara Pontoppidans Vej 53, 2500 Valby (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Clara Pontoppidans Vej 53, 2500 Valby (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2017-06-16 tilføjes Direktion: Anders Grinsted Klinkby (direktør) (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-16 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 260.000,00 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Kontaktoplysninger: klinkby99@gmail.com (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Legale ejere: Anders Grinsted Klinkby (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-06-16 tilføjes Navne: Sosima Holding ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Reelle ejere: Anders Grinsted Klinkby (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2017-06-16 tilføjes Stiftere: Anders Grinsted Klinkby (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Vedtægter: 2017-06-16 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-19)