Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Binavne | Hjemmeside | ||||
xbrl | Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandjægervej 85, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-07 fjernes Bibranche: Vinduespolering (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-15 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-16 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-07 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-07 fjernes Legale ejere: Mikkel Drosselholm Larsen (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-07 fjernes Navne: MDL Danmark APS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-07 fjernes Reelle ejere: Mikkel Drosselholm Larsen (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-07 fjernes Regnskabs år: --06-15 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-07 fjernes Regnskabs år: --06-16 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-07 fjernes Stiftere: BERGGREEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-02-01 Statstidende Dekret
Den 2023-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-11-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-09-24 fjernes Direktion: Mikkel Drosselholm Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-24)
Den 2022-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandjægervej 85, 2791 Dragør (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaltoftevej 11, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 tilføjes Direktion: Mikkel Drosselholm Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-24)
Den 2022-05-06 fjernes Direktion: Christoffer Lindtofte Berggreen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 tilføjes Legale ejere: Mikkel Drosselholm Larsen (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-05-06 fjernes Legale ejere: BERGGREEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 tilføjes Navne: MDL Danmark APS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-05-05 fjernes Navne: OPAL SERVICE APS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Drosselholm Larsen (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-05-06 fjernes Reelle ejere: Christoffer Lindtofte Berggreen (offentliggjort 2022-05-07)
Den 2022-05-06 tilføjes Vedtægter: 2022-05-06 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-05-06 fjernes Bestyrelse: Frederik Lindtofte Berggreen (formand) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-06 fjernes Kontaktoplysninger: op@opal-service.dk (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-05 fjernes Binavne: OPAL VINDUESPOLERING APS, OPAL RENGØRING APS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-05-05 fjernes Hjemmeside: www.opal-service.dk (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2021-07-09 tilføjes Bestyrelse: Frederik Lindtofte Berggreen (formand) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-07-09 tilføjes Vedtægter: 2021-07-09 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-04-16 tilføjes Binavne: OPAL VINDUESPOLERING APS, OPAL RENGØRING APS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-04-15 fjernes Binavne: OPAL VINDUESPOLERING IVS, OPAL RENGØRING IVS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-04-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-04-15 tilføjes Navne: OPAL SERVICE APS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-04-14 fjernes Navne: OPAL SERVICE IVS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-04-15 tilføjes Vedtægter: 2021-04-15 (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2021-04-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-10-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaltoftevej 11, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2019-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rusen 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rusen 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rusen 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-15 tilføjes Hjemmeside: www.opal-service.dk (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2018-07-15 tilføjes Kontaktoplysninger: op@opal-service.dk (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-08 tilføjes Regnskabs år: --06-15 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2017-09-08 tilføjes Regnskabs år: --06-16 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2017-09-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-09-08 tilføjes Vedtægter: 2017-09-08 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rusen 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-16 tilføjes Bibranche: Vinduespolering (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2017-06-16 tilføjes Binavne: OPAL VINDUESPOLERING IVS, OPAL RENGØRING IVS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Direktion: Christoffer Lindtofte Berggreen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2017-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er erhvervsrengøring og vinduespolering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2017-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-15 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2017-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-16 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2017-06-16 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2017-06-16 tilføjes Legale ejere: BERGGREEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2017-06-16 tilføjes Navne: OPAL SERVICE IVS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Reelle ejere: Christoffer Lindtofte Berggreen (offentliggjort 2022-05-07)
Den 2017-06-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2017-06-16 tilføjes Stiftere: BERGGREEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2017-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2017-06-16 tilføjes Vedtægter: 2017-06-16 (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-27)