Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-30 tilføjes Bestyrelse: Michael Berggren Thomsen (formand) (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.002,00 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-30 tilføjes Legale ejere: Novus Ventures LCC, XAM HOLDING A/S, MATOS INVEST ApS, JA HOLDING 2 ApS, TöMöRKENYI INVEST ApS, JA-PECUNIA ApS, Mie Wass, Daniel Wass (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-30 fjernes Legale ejere: Max Livioson Ehf, BJØRN HENNING SØRENSEN HOLDING ApS, Kim Rosenthal Hansen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-29 fjernes Legale ejere: JA-PECUNIA ApS (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-30 tilføjes Reelle ejere: Jesper Andreasen (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-30 fjernes Reelle ejere: Bjørn Henning Sørensen, Massimiliano Pison, Jesper Andreasen (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-29 fjernes Reelle ejere: Jesper Andreasen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-30 tilføjes Vedtægter: 2024-05-30 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-05-08 tilføjes Direktion: Morten Thorsteinsson Andreasen (direktør) (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-29 fjernes Direktion: Claus Thomas Amondsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-10-23 tilføjes Direktion: Claus Thomas Amondsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2023-10-23 fjernes Direktion: Morten Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-13 fjernes Bestyrelse: Henning Ljungstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-04-27 fjernes Bestyrelse: Bjørn Henning Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-10-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-15 tilføjes Bestyrelse: Jens Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højnæsvej 62, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-02-17)
Den 2022-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 1, 1. 288., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-10-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-01 fjernes Bestyrelse: Massimiliano Pison (formand) (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-04-01 fjernes Bestyrelse: Kim Rosenthal Hansen (næstformand) (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-01 tilføjes Direktion: Morten Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2020-05-01 fjernes Direktion: Bjørn Henning Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-03 tilføjes Vedtægter: 2018-08-03 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 1, 1. 288., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 1, 1. 205., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 1, 1. 205., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 1, 1. 288., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 1, 1. 288., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-06-08 tilføjes Bestyrelse: Kim Rosenthal Hansen (næstformand) (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2017-06-08 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-08 tilføjes Direktion: Bjørn Henning Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2017-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive et elite ishockeyhold, forestå salg og marketing i forbindelse hermed, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-04-30 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-08 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-08 tilføjes Hovedbranche: Sportsklubber (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: kontor@mightybulls.dk (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-08 tilføjes Legale ejere: JA-PECUNIA ApS, Max Livioson Ehf, BJØRN HENNING SØRENSEN HOLDING ApS, Kim Rosenthal Hansen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2017-06-08 tilføjes Navne: Rødovre Mighty Bulls ApS (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-08 tilføjes Reelle ejere: Jesper Andreasen, Bjørn Henning Sørensen, Massimiliano Pison (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2017-06-08 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-08 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-08 tilføjes Stiftere: Max Livioson Ehf, Kim Rosenthal Hansen, JA-PECUNIA ApS, BJØRN HENNING SØRENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af formanden eller næstformanden i forening med 1 andet bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2017-06-08 tilføjes Vedtægter: 2017-06-08 (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-16)