Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Bogi Karbech Mouritsen | 17.06.2020 | 01.10.2021 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Christian Didriksen Grahn | 17.06.2020 | 01.10.2021 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Christian Didriksen Grahn | 14.06.2017 | 16.06.2020 | 100,00% | 100,00 % |