Sektion (alle) | |||||||
Binavne | xbrl | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Kapital | Regnskabs år | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 tilføjes Binavne: bogodtcampushaven ApS, Bogodt Campushaven ApS, Bo Godt Campushaven ApS (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med bestyrelsesformanden eller næstformanden, bestyrelsesformanden sammen med næstformanden, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer sammen med bestyrelsesformanden eller næstformanden. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2023-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovejen 411, 5500 Middelfart (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Bestyrelse: Nick Bigler (næstformand) (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Direktion: Peter Eriksen Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Direktion: Nikolai Røjkjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mb@bravur.nu (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Legale ejere: Ejendomsselskabet af 23. februar 2023 ApS, Cemara Ejendomme ApS, Mik Holding 2016 ApS, C&A Invest A/S, THINK BIGLER ApS, OPASA ApS, WWC ApS, B&P HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Legale ejere: CareCapital A/S (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Navne: InvestorTeam Campushaven ApS (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Vedtægter: 2023-04-01 (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-01 fjernes Reelle ejere: Nikolai Røjkjær Nielsen (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Allégade 16, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-03-31 fjernes Navne: SSV13 a ApS (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-03-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2023-02-24 tilføjes Vedtægter: 2023-02-24 (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-26 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-10-25 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 tilføjes Legale ejere: CareCapital A/S (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2018-05-18 fjernes Legale ejere: Skan-Kon ApS (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Reelle ejere: Nikolai Røjkjær Nielsen (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2018-05-17 fjernes Reelle ejere: Nikolai Røjkjær Nielsen (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 tilføjes Vedtægter: 2018-05-18 (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2017-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allégade 16, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2017-06-14 tilføjes Direktion: Nikolai Røjkjær Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2017-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom, handel, finansiering og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-14 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-06-14 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-06-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-14 tilføjes Legale ejere: Skan-Kon ApS (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2017-06-14 tilføjes Navne: SSV13 a ApS (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2017-06-14 tilføjes Reelle ejere: Nikolai Røjkjær Nielsen (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2017-06-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-06-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-06-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-01)
Den 2017-06-14 tilføjes Stiftere: Skan-Kon ApS (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-04-03)
Den 2017-06-14 tilføjes Vedtægter: 2017-06-14 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2017-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-14)