Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 319, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 319, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 319, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2024-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 319, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 319, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2021-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 100, 1. 17., 5330 Munkebo (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 100, 1. 17., 5330 Munkebo (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 319, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-08-08 tilføjes Kontaktoplysninger: dt-pro@outlook.com (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 319, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 319, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Legale ejere: DT Invest ApS, Brandt Ventures ApS (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-18 fjernes Legale ejere: DT Invest ApS (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-13 tilføjes Legale ejere: DT Invest ApS (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-13 fjernes Legale ejere: Danni Vikkelsø Pedersen, Thomas Høj Andersen (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-19 tilføjes Reelle ejere: Thomas Høj Andersen, Kristian Simony Brandt Bendtsen, Danni Vikkelsø Pedersen (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-18 fjernes Reelle ejere: Danni Vikkelsø Pedersen, Thomas Høj Andersen (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-19 tilføjes Vedtægter: 2018-09-19 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 319, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2017-06-07 tilføjes Direktion: Thomas Høj Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre montageopgaver samt efter ledelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-07 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Hovedbranche: Installation af industrimaskiner og -udstyr (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Legale ejere: Danni Vikkelsø Pedersen, Thomas Høj Andersen (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2017-06-07 tilføjes Navne: DT Pro ApS (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Reelle ejere: Danni Vikkelsø Pedersen, Thomas Høj Andersen (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2017-06-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Stiftere: Thomas Høj Andersen, Danni Vikkelsø Pedersen (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Vedtægter: 2017-06-07 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2017-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-12)