Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-15 tilføjes Vedtægter: 2023-06-15 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-15)
Den 2022-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2022-10-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-03-22 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-03-22 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR KRESTEN HYLDAHL (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 tilføjes Legale ejere: CARSTEN S. KRISTENSEN HOLDING ApS, VBH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-27 fjernes Legale ejere: CARSTEN S. KRISTENSEN HOLDING ApS, VBH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-28 tilføjes Reelle ejere: Carsten Sandbæk Kristensen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-09-27 fjernes Reelle ejere: Carsten Sandbæk Kristensen, Carsten Sandbæk Kristensen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 7, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Thorstedvej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom samt udlejning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2019-07-15 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 tilføjes Navne: CSK Estate ApS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-15 fjernes Navne: CSK Wind Solutions ApS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2019-07-16 tilføjes Vedtægter: 2019-07-16 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-06 tilføjes Reelle ejere: Carsten Sandbæk Kristensen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2019-02-05 fjernes Reelle ejere: Carsten Sandbæk Kristensen (offentliggjort 2019-02-12)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Thorstedvej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2017-06-07 tilføjes Direktion: Carsten Sandbæk Kristensen (direktør) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og montage af stålkonstruktioner til vindmøllefundamenter samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-07 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-07 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-07 tilføjes Legale ejere: CARSTEN S. KRISTENSEN HOLDING ApS, VBH HOLDING ApS, JENS K. SØNDERGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-06-07 tilføjes Navne: CSK Wind Solutions ApS (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-07 tilføjes Reelle ejere: Carsten Sandbæk Kristensen, Carsten Sandbæk Kristensen (offentliggjort 2021-10-08)
Den 2017-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-07 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR KRESTEN HYLDAHL (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2017-06-07 tilføjes Stiftere: VBH HOLDING ApS, JENS K. SØNDERGAARD HOLDING ApS, CARSTEN S. KRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-07 tilføjes Vedtægter: 2017-06-07 (offentliggjort 2019-07-16)
Den 2017-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-08)